Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: First trip - Container Ship / 2022-05-24 - 2022-10-13 (5 месяцев)
Motorman-welder: GEORGY MASLOV - Crude Oil Tanker / 2022-08-24 - 2022-10-12 (2 месяца)
Motorman-welder: POLA MONACO - Bulk Carrier / 2022-01-28 - 2022-07-06 (5 месяцев)
Motorman-welder: Viktoria Shain - Multi-Purpose Vessel / 2021-07-13 - 2021-12-03 (5 месяцев)
Deck Cadet: Santiago I - Chemical tanker / 2022-03-01 - 2022-10-10 (7 месяцев)
Deck Cadet: Galeon Andalucia - Sailing Vessel / 2021-11-01 - 2022-02-25 (4 месяца)
Deck Cadet: Bahia De Alcudia - General cargo / 2021-08-04 - 2021-10-30 (3 месяца)
AB Seaman: RS AURORA - Crude Oil Tanker / 2022-04-02 - 2022-10-10 (6 месяцев)
OS: Flagship Lotus - Crude Oil Tanker / 2021-07-17 - 2021-12-29 (5 месяцев)
OS: Flagship Orchid - Crude Oil Tanker / 2020-09-12 - 2021-04-15 (7 месяцев)
AB Seaman: MAHMET AGA - General cargo / 2019-12-02 - 2020-05-12 (5 месяцев)
Messman: Np experience - Bulk Carrier / 2022-01-09 - 2022-10-09 (9 месяцев)
Deck Cadet: MT GULF AETOS - Oil Products Tanker / 2021-12-09 - 2022-10-04 (10 месяцев)
Deck Cadet: Mv. Lambelu - Passenger vessel / 2019-10-02 - 2022-10-02 (3 года)
4th Engineer: MSC Edith - Container Ship / 2022-09-02 - 2022-09-29 (1 месяц)
4th Engineer: MV KITE BAY - Bulk Carrier / 2022-02-15 - 2022-05-26 (3 месяца)
Fitter / Welder: M/T CAPE TEMPEST - Crude Oil Tanker / 2020-11-20 - 2021-05-05 (5 месяцев)
Motormen / Turner: MV RIO MITONG - Bulk Carrier / 2018-07-10 - 2018-12-12 (5 месяцев)
Cook: Jhon Poul K - General cargo / 2022-03-11 - 2022-09-28 (7 месяцев)
Chief Cook: Thun Gothenburg - Oil Products Tanker / 2021-11-17 - 2021-12-02 (15 дней)
Chief Cook: Shetland - Cement Carrier / 2021-09-26 - 2021-10-12 (1 месяц)
Chief Cook: Vestanhav - General cargo / 2021-05-14 - 2021-08-27 (3 месяца)
Chief Cook: Voidomatis - Crude Oil Tanker / 2020-02-20 - 2020-11-09 (9 месяцев)
OS: Professor Khromov - Passenger vessel / 2022-06-24 - 2022-09-26 (3 месяца)
Fitter / Welder: Zim Yantian - Container Ship / 2021-11-22 - 2022-09-24 (10 месяцев)
Fitter / Welder: Cosco HeLlas - Container Ship / 2020-12-28 - 2021-07-06 (6 месяцев)
Fitter / Welder: VeNeTiko - Container Ship / 2019-04-11 - 2019-10-07 (6 месяцев)
Fitter / Welder: SeaLaND WasHlNGToN - Container Ship / 2018-06-09 - 2018-12-15 (6 месяцев)
Chief Officer: Thun Gazelle - Chemical tanker / 2022-09-04 - 2022-09-23 (1 месяц)
Chief Officer: Thun Equality - Chemical tanker / 2022-03-23 - 2022-05-25 (2 месяца)
Chief Officer: Thun Equality - Chemical tanker / 2021-11-17 - 2022-01-26 (2 месяца)
Chief Officer: Thun Evolve - Chemical tanker / 2021-07-12 - 2021-09-17 (2 месяца)
Chief Officer: Thun Evolve - Chemical tanker / 2021-02-24 - 2021-05-06 (2 месяца)
2nd Officer: Hyundai Honour - Container Ship / 2022-05-15 - 2022-09-23 (4 месяца)
2nd Officer: Hyundai Honour - Container Ship / 2021-06-14 - 2021-12-22 (6 месяцев)
3rd Officer: CMA CGM ATTILA - Container Ship / 2020-08-02 - 2021-01-17 (5 месяцев)
3rd Officer: EXPRESS BRAZIL - Container Ship / 2019-07-18 - 2019-12-16 (5 месяцев)
3rd Officer: AMERICA - Container Ship / 2018-06-13 - 2018-12-14 (6 месяцев)
2nd Officer: т/х "Водла-2" - Dry Cargo / 2022-07-18 - 2022-09-18 (2 месяца)
2nd Officer: M/V Fortuna - Dry Cargo / 2022-03-22 - 2022-05-25 (2 месяца)
Chief Officer: РМ-1099 "Биксти" - Fishing vessel / 1986-02-05 - 1986-03-14 (1 месяц)
3rd Officer: СТМ-8368 "Очхамури" - Fishing vessel / 1985-11-02 - 1986-01-20 (3 месяца)
AB / Motorman: т/х "Волго Дон 5088" - Dry Cargo / 1984-10-26 - 1984-12-25 (2 месяца)
OS: Hoverla A. - General cargo / 2022-02-03 - 2022-09-13 (7 месяцев)
OS: Dimaizo - General cargo / 2021-04-26 - 2021-10-29 (6 месяцев)
OS: Monte Rosa A - General cargo / 2020-09-14 - 2021-03-02 (6 месяцев)
Engine Cadet: Omskiy147 - General cargo / 2022-01-13 - 2022-09-10 (8 месяцев)
DP Officer: Normand Mermaid - Construction vessel / 2022-08-30 - 2022-09-10 (11 дней)
DP Officer: Normand Mermaid - Construction vessel / 2022-05-19 - 2022-06-08 (1 месяц)
DP Officer: Normand Mermaid - Construction vessel / 2022-03-01 - 2022-03-09 (8 дней)
DP Officer: Normand Mermaid - Construction vessel / 2021-12-14 - 2022-01-06 (1 месяц)
Nurse: Despina - Construction vessel / 2021-06-03 - 2021-09-19 (4 месяца)
Chief Engineer: AMPHITRITE - Oil Products Tanker / 2022-05-04 - 2022-09-06 (4 месяца)
Chief Engineer: Basilis L - Oil Products Tanker / 2020-06-04 - 2020-12-24 (7 месяцев)
Chief Officer: SC Montreux - Container Ship / 2021-08-17 - 2022-09-05 (1 год)
2nd Officer: Tenacity bay - Bulk Carrier / 2016-10-10 - 2017-01-23 (3 месяца)
2nd Officer: Mykonos Bay - Bulk Carrier / 2015-10-07 - 2016-03-07 (5 месяцев)
2nd Officer: Genco Aquitaine - Bulk Carrier / 2014-10-30 - 2015-05-11 (6 месяцев)
2nd Officer: Genco Loire - Bulk Carrier / 2013-11-21 - 2014-06-12 (7 месяцев)
OS: Msc Ela - Container Ship / 2021-12-27 - 2022-09-03 (8 месяцев)
OS: Zebra - Container Ship / 2020-09-28 - 2021-01-12 (3 месяца)
Deck Cadet: Express Athens - Container Ship / 2019-09-23 - 2020-04-07 (6 месяцев)