Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: GSP Queen - Barge / 2023-04-29 - 2023-10-28 (6 месяцев)
Chief Engineer: NAHIDE-M - Bulk Carrier / 2023-08-27 - 2023-10-25 (2 месяца)
Chief Engineer: SPRING SNOW - Bulk Carrier / 2022-07-12 - 2023-03-02 (8 месяцев)
Junior officer: MS ANGIA - Crude Oil Tanker / 2023-05-08 - 2023-10-24 (6 месяцев)
Deck Cadet: MS Melenia - Crude Oil Tanker / 2021-12-28 - 2022-08-03 (7 месяцев)
OS: LEA-1 - Oil Products Tanker / 2023-05-03 - 2023-10-23 (6 месяцев)
OS: Kubrosli-y - General cargo / 2021-11-20 - 2022-08-06 (9 месяцев)
Guest Relations Manager: Crown Iris - Passenger vessel / 2023-02-27 - 2023-10-21 (8 месяцев)
Guest Relations Manager: Crown Iris - Passenger vessel / 2022-04-27 - 2022-11-28 (7 месяцев)
Gift Shop Assistant: Golden Iris - Passenger vessel / 2017-03-23 - 2017-11-20 (8 месяцев)
Cook: НИС "Зодиак" - Fishing vessel / 2023-07-19 - 2023-10-20 (3 месяца)
Cook Assistant: НЭС "Академик Федоров" - Icebreaker / 2021-11-01 - 2022-03-01 (4 месяца)
Fitter / Welder: Fesco Nagaevo - Container Ship / 2023-05-20 - 2023-10-10 (5 месяцев)
Motorman: OT-2069 - AHTS / 2022-06-10 - 2022-11-15 (5 месяцев)
Engine Cadet: MIR - Other vessels / 2021-04-15 - 2021-07-07 (3 месяца)
Engine Cadet: LCT 568 - Mining Vessel / 2022-10-05 - 2023-10-09 (1 год)
Cook: M/v Patriot - AHTS / 2023-07-12 - 2023-10-08 (3 месяца)
Cook: M/v Patriot - AHTS / 2022-12-12 - 2023-05-29 (6 месяцев)
Cook: M/v Suporter - AHTS / 2021-09-02 - 2021-12-20 (4 месяца)
Chief Engineer: X-PRESS NILWALA - Container Ship / 2023-06-05 - 2023-10-05 (4 месяца)
Chief Engineer: X-PRESS NILWALA - Container Ship / 2022-06-13 - 2023-01-13 (7 месяцев)
Chief Engineer: X-PRESS NILWALA - Container Ship / 2021-10-02 - 2022-02-16 (4 месяца)
Chief Engineer: SBI PISCES - Bulk Carrier / 2021-01-02 - 2021-06-17 (5 месяцев)
2nd Officer: BBC Texas - Multi-Purpose Vessel / 2023-05-22 - 2023-10-04 (4 месяца)
2nd Officer: Oniks - Bulk Carrier / 2022-09-09 - 2023-01-04 (4 месяца)
2nd Officer: Rusich-4 - Bulk Carrier / 2021-12-30 - 2022-06-05 (5 месяцев)
Motorman: Rs Lisa - Container Ship / 2023-05-15 - 2023-10-02 (5 месяцев)
Motorman: Mv Andrea - Container Ship / 2021-09-18 - 2023-04-12 (1 год)
Motorman: Mv Andrea - Container Ship / 2020-10-22 - 2021-03-12 (5 месяцев)
OS: BATM < VALERIY DZHAPARIDZE - Fishing vessel / 2023-04-22 - 2023-10-01 (5 месяцев)
AB Seaman: Kiki - Tug boat / 2022-12-15 - 2023-09-29 (9 месяцев)
AB Seaman: Kiki - Tug boat / 2022-04-05 - 2022-11-26 (8 месяцев)
OS: Anjani - Sailing Vessel / 2021-05-19 - 2021-11-20 (6 месяцев)
OS: Ab 3000 - Sailing Vessel / 2020-01-07 - 2020-03-31 (3 месяца)
Engine Cadet: NEFTEGAZ-31 - Platform Supply vessel / 2023-08-28 - 2023-09-28 (1 месяц)
Engine Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-10-14 - 2022-12-12 (2 месяца)
Engine Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-08-11 - 2022-10-11 (2 месяца)
Engine Cadet: CADET - Training Ship / 2023-05-28 - 2023-09-24 (4 месяца)
Cook: AMBER SPIRIT - General cargo / 2023-03-13 - 2023-09-22 (6 месяцев)
Cook: NORMAN - General cargo / 2021-07-14 - 2022-11-15 (1 год)
Cook: CELINA - General cargo / 2022-04-03 - 2022-11-03 (7 месяцев)
Cook: NAUTIKA - General cargo / 2018-09-12 - 2019-01-29 (5 месяцев)
Boatswain: KRISTELLA - General cargo / 2017-10-20 - 2018-01-26 (3 месяца)
Chief Engineer: ELZA - Oil Products Tanker / 2023-03-27 - 2023-09-21 (6 месяцев)
Chief Engineer: RAVEN - Crude Oil Tanker / 2022-06-18 - 2022-10-27 (4 месяца)
Chief Engineer: AZTEC - VLCC / 2021-09-26 - 2021-11-19 (2 месяца)
Chief Engineer: HERMES - VLCC / 2021-03-03 - 2021-09-25 (7 месяцев)
Chief Engineer: Domani - Crude Oil Tanker / 2020-08-22 - 2020-12-28 (4 месяца)
AB Seaman: M.T. CORAL 1 - Crude Oil Tanker / 2022-11-21 - 2023-09-18 (10 месяцев)
OS: M.T.ATHINA 2 - Crude Oil Tanker / 2021-04-29 - 2022-01-03 (8 месяцев)
Trainee OS: M.T HUE 1 - Crude Oil Tanker / 2020-08-28 - 2021-04-28 (8 месяцев)
Deck Cadet: Volgo Don 117 - Dry Cargo / 2023-07-16 - 2023-09-16 (2 месяца)